Orden de 9 de enero de 1996 por la que se determinan los modelos de sobre e impresos comunes a utilizar en los procesos electorales que se celebrarán el día 3 de marzo de 1996.
Orden de 12 de enero de 1996 por la que se crea una Delegación del Departamento de Sevilla del Instituto de Toxicología en Santa Cruz de Tenerife.
Orden de 29 de enero de 1996 por la que se nombra Abogado Fiscal sustituto, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Don Oscar Roca Sanfont.
Orden de 25 de enero de 1996 por la que se nombran los Tribunales calificadores de las oposiciones para obtener el título de Notario convocadas por Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de octubre de 1995.
Orden de 30 de enero de 1996 por la que se corrigen errores en la de 26 de enero, por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C, D y E vacantes en el Ministerio de Justicia e Interior.
Resolución de 17 de enero de 1996, de la Secretaría General de Justicia, por la que se procede a la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia e Interior, el Gobierno Autónomo de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y la Universidad de La Laguna para la puesta en funcionamiento de una Delegación del Departamento de Sevilla del Instituto de Toxicología en Santa Cruz de Tenerife.
Real Decreto 2107/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Antonio Alba Ros.
Real Decreto 2108/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Juan José Bohígues Arques.
Real Decreto 2109/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Tomás Bonilla Huertas.
Real Decreto 2110/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Luis Gabriel Cubero Amil.
Real Decreto 2111/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don José Antonio Delgado López.
Real Decreto 2112/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a doña Esperanza Hellín Villuendas.
Real Decreto 2113/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Rosendo López Valencia.
Real Decreto 2114/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Rafael Martínez Zapatero.
Real Decreto 2115/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Juan José Moreno Cuenca.
Real Decreto 2116/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don José Carlos Quintana Vallejo.
Real Decreto 2117/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Miguel Angel Rivero Pablo.
Real Decreto 2118/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Raimundo Ramón de la Rocha Sanjuán.
Real Decreto 2119/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Eloy Roldán Aguilera.
Real Decreto 2120/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Miguel Salinas Terribas.
Real Decreto 2121/1995, de 22 de diciembre, por el que se indulta a don Benito Vilanova García.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid