Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se resuelve convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Ministerio de Justicia.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don Ángel Fernández Pampillón, como Subdirector general de Documentación y Publicaciones, nivel 30, de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don Jesús Alarcón Bravo, como Subdirector general de Cooperación Jurídica Internacional, nivel 30, de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de doña Marta Molina Gutiérrez como Vocal asesor, nivel 30, de la unidad de Apoyo de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don Gonzalo Puebla de Diego como Vicesecretario general técnico, nivel 30, de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de doña Josefina Antonia Duro Franco como Subdirectora general de Gestión Económica y Financiera, nivel 30, de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don Santiago Tomás Mendirichaga Magro como Oficial Mayor, nivel 30, de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don Ángel Moruno Morillo como Subdirector general, nivel 30, de la oficina Presupuestaria de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don Santiago Corredor duran como Director del Gabinete Técnico del Subsecretario, nivel 30.
Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don José María López Ferrera como Subdirector general, nivel 30, de la Inspección General de Servicios de la Subsecretaría del Departamento.
Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se cesa a petición propia a don Francisco Cruz Muñoz como Oficial Mayor del Ministerio de Economía y Hacienda.
Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la parcial adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 25 de septiembre de 1997 por la que se acuerda el cese de don Carlos Cabanas Godino, como Subdirector general de Productos Ganaderos en el Fondo Español de Garantía Agraria.
Orden de 25 de septiembre de 1997 por la que se acuerda el cese de don Jesús Ángel Álvarez González, como Subdirector general de Formación e Innovacion en la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural.
Orden de 25 de septiembre de 1997 por la que se acuerda el cese de don Eloy Ramos Rodríguez, como Subdirector general de Coordinación en la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural.
Orden de 25 de septiembre de 1997 por la que se acuerda el cese de don Fernando Gómez-Jover Pardo, como Subdirector general de Acciones de Desarrollo Rural en la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural.
Orden de 25 de septiembre de 1997 por la que se acuerda el cese de don José Rojas Barrionuevo, como Subdirector general de Asuntos Generales en la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural.
Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Fuente de Piedra (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de un Policía local.
Resolución de 19 de agosto de 1997, del Ayuntamiento de La Coruña, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 18 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Lanjarón (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Capataz.
Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Moreno Galindo, Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento «Análisis Matemático».
Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel Ángel Losada Rodríguez, Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento «Ingeniería Hidráulica».
Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Pablo Navarro Esteve, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.
Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Rafael Juan Ligorit Tomás, Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.
Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Emilio Checa Martínez, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.
Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Luis Berne Valero, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría», adscrita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría.
Corrección de erratas de la Resolución de 5 de septiembre de 1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid