Resolución de 25 de junio de 1998, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia a doña María Dolores Rosselló Sardáns, por el turno de promoción interna.
Resolución de 7 de julio de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Manuel Esteban Pacheco Manchado como Director del Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica.
Resolución de 7 de julio de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Roberto Serrano López como Director del Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica.
Orden de 8 de julio de 1998 por la que se dispone el cese de don Carlos Eliseo Corrales Bueno como Jefe superior de Policía de Madrid.
Orden de 8 de julio de 1998 por la que se dispone el nombramiento de don Carlos Eliseo Corrales Bueno como Comisario general de Policía Científica.
Orden de 8 de julio de 1998 por la que se dispone el nombramiento de don Julio Corrochano Peña como Jefe superior de Policía de Madrid.
Resolución de 15 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General.
Resolución de 15 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de cinco Guardias de la Policía Local.
Resolución de 15 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía Local.
Resolución de 15 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar interino.
Resolución de 15 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Salceda de Caselas (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 15 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 16 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Navarrete (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 17 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 5 de junio de 1998, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, a doña María Isabel Guerra Pérez, Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales».
Resolución de 8 de junio de 1998, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Salvador Quintero Rodríguez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales».
Resolución de 8 de junio de 1998, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña María de la Estrella Gualda Caballero Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de Sociología y Trabajo Social.
Resolución de 9 de junio de 1998, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Emilio García Gómez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería de los Procesos de Fabricación».
Resolución de 10 de junio de 1998, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña María Ruth Pino Suárez Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica».
Resolución de 11 de junio de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Producción Vegetal» (Lugo) del Departamento de Producción Vegetal a doña Rosa Romero Franco.
Resolución de 12 de junio de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar» del Departamento de Didáctica y Organización Escolar a don Antonio Florencio Rial Sánchez.
Resolución de 12 de junio de 1998, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Juan Heliodoro Ayala Díaz Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Química Analítica».
Resolución de 12 de junio de 1998, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Claudio Jerez Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Análisis Matemático».
Resolución de 15 de junio de 1998, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra Jefe de la Sección Académica de esta Universidad, por el sistema de libre designación.
Resolución de 15 de junio de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Manuel Díez Aznar Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Resolución de 15 de junio de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Radiología y Medicina Física», del Departamento de Psiquiatría, Radiología y Salud Pública, a don José Martín Carreira Villamor.
Resolución de 18 de junio de 1998, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra a doña María Dolores Frutos Balibrea Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 19 de junio de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Donderis Quiles Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Resolución de 19 de junio de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Jorge Martín Marín Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Resolución de 19 de junio de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Carmen Gómez Benito Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química Analítica», adscrita al Departamento de Química.
Resolución de 19 de junio de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña María Roser Sabater Serra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Resolución de 22 de junio de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid