Real Decreto 562/2000, de 28 de abril, por el que se nombra Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con rango de Secretario de Estado, a don Carlos Aragonés Mendiguchía.
Acuerdo de 11 de abril de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven las reclamaciones al Escalafón General de la Carrera Judicial cerrado al 31 de diciembre de 1999.
Resolución de 5 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuerda la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia y su baja en el escalafón del mencionado Cuerpo de don Francisco Prieto Campos.
Orden de 17 de abril de 2000 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo (04/00) provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 17 de abril de 2000 de corrección de errores de la Orden de 10 de abril, por la que se dispone el nombramiento de don Eduardo José Yepes Echevarría como Delegado especial de Economía y Hacienda en Álava.
Resolución de 24 de abril de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Pedro Gollonet Carnicero como Delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía.
Resolución de 12 de abril de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (LD 04/2000).
Real Decreto 563/2000, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de don José Folgado Blanco como Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.
Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario de don Ernesto Royo Vila, del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto.
Orden de 11 de abril de 2000 por la que se prorroga la permanencia de Profesores de Enseñanza Secundaria y Asesores Técnicos en el exterior, en régimen de adscripción temporal.
Resolución de 6 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocados a libre designación por Resolución de 6 de marzo de 2000.
Resolución de 13 de abril de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación del puesto convocado por el procedimiento de libre designación correspondiente a la Orden de 25 de febrero de 2000.
Orden de 14 de abril de 2000 por la que se acuerda el cese, por cambio de destino, de don Javier García de Oteyza Llanso como Subdirector general de Productos Ganaderos en el Fondo Español de Garantía Agraria.
Real Decreto 564/2000, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de doña Pilar del Castillo Vera como Presidenta del organismo autónomo Centro de Investigaciones Sociológicas.
Real Decreto 565/2000, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de don Pío Cabanillas Alonso como Director general del Ente Público Radiotelevisión Española.
Real Decreto 566/2000, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de don Pedro Antonio Martín Marín como Secretario de Estado de la Comunicación.
Real Decreto 567/2000, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de don Cristóbal Ricardo Montoro Romero como Secretario de Estado de Economía.
Real Decreto 568/2000, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Sánchez Sánchez como Director del Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
Real Decreto 569/2000, de 28 de abril, por el que se nombra a don José Folgado Blanco Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Real Decreto 570/2000, de 28 de abril, por el que se nombra a don Miguel Ángel Sánchez Sánchez Director del Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Joaquín Rieta Ibáñez Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Tecnología Electrónica", adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Francisco Daniel Muñoz Escoi Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáticos", adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña María Teresa Montañés Sanjuán Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Félix Martínez Giménez Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Santiago Carlos Gutiérrez Rubert Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Ingeniería de los Procesos de Fabricación", adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña María del Carmen González Cruz Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Proyectos de Ingeniería", adscrita al Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Luis Ángel Ruiz Fernández Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría", adscrita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Luis Díez Ruano Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Ingeniería de Sistemas y Automática", adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Espert Alemany Catedrático de Universidad, del área de conocimiento "Ingeniería Hidráulica", adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid