Real Decreto 112/2008, de 1 de febrero, por el que se dispone el cese de don José Segura Clavell como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Real Decreto 113/2008, de 1 de febrero, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias a don Salvador García Llanos.
Real Decreto 114/2008, de 1 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad, al Coronel Mé-dico del Cuerpo Militar de Sanidad don Luis Miguel Callol Sánchez.
Real Decreto 115/2008, de 1 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad, al Coronel Médico del Cuerpo Militar de Sanidad don José Luis Martínez-Aedo Sáenz de Ormijana.
Orden EHA/162/2008, de 29 de enero, por la que se dispone el cese como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros de don Gerardo Aróstegui Gómez.
Orden EHA/163/2008, de 29 de enero, por la que se nombra Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Javier de Agustín Martín.
Orden EHA/164/2008, de 31 de enero, por la que se dispone el cese de don Francisco Botana Ballester como Delegado de Economía y Hacienda en Tenerife.
Real Decreto 116/2008, de 1 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ignacio Cruz Roche como Director General de Política Comercial.
Real Decreto 117/2008, de 1 de febrero, por el que dispone el cese de don Félix Larrosa Piqué como Director General del Instituto de Turismo de España
Real Decreto 118/2008, de 1 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ángel Rafael Pacheco Rubio como Director General de Arquitectura y Política de Vivienda.
Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Francisco Escudero Espinosa.
Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Resines Gordaliza.
Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Díez Caballero.
Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Concepción Felisa Abraira Fernández.
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se corrige error en la de 17 de diciembre de 2007, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan María de Queralt Córdoba Cardona.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid