Real Decreto 655/2013, de 2 de agosto, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia a don Andrés Palomo del Arco.
Real Decreto 656/2013, de 2 de agosto, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz a don José Antonio Patrocinio Polo.
Real Decreto 556/2013, de 19 de julio, por el que se declara la jubilación voluntaria de don Antonio Heras Toledo.
Real Decreto 558/2013, de 19 de julio, por el que se declara la jubilación anticipada de doña María Dolores Perelló Ripoll.
Orden DEF/1651/2013, de 10 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1213/2013, de 20 de junio.
Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.
Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del ex-Policía del Cuerpo Nacional de Policía don José María Bernal Rodríguez.
Orden ESS/1652/2013, de 3 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/1471/2013, de 1 de julio.
Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de julio de 2013.
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de julio de 2013.
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Carlos Martínez García.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid