Real Decreto 2509/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Pedro López Aguirrebengoa como Embajador de España ante la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede.
Real Decreto 2510/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Pedro López Aguirrebengoa como Embajador de España ante la Soberana y Militar Orden de Malta.
Real Decreto 2511/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Herminio Morales Fernández como Embajador de España en la República de Filipinas.
Real Decreto 2512/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Herminio Morales Fernández como Embajador de España en la República de las islas Marshall.
Real Decreto 2513/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Herminio Morales Fernández como Embajador de España en los Estados Federados de Micronesia.
Real Decreto 2514/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Eduardo Junco Bonet como Embajador de España en la República de Ucrania.
Real Decreto 2515/1996, de 5 de diciembre, por el que se designa a don Justo Carlos Abella Ramallo Embajador de España ante la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede.
Real Decreto 2516/1996, de 5 de diciembre, por el que se designa a don Delfín Colomé Pujol Embajador de España en la República de Filipinas.
Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve parcialmente el concurso de méritos convocado por Resolución de 4 de octubre de 1996.
Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacantes en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por el sistema de libre designación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre de 1996.
Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacantes en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por el sistema de libre designación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre de 1996.
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se acuerda el cese, en el puesto de trabajo de libre designación, de don Bernardo Pons Carlos-Roca, como Consejero de Agricultura en la Consejería de Agricultura en Rusia-Moscú.
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se acuerda el cese de don Agustín Piedrabuena León como Subdirector general de Sanidad Animal en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se acuerda el cese de don Luis María Esteruelas Hernández como Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Reino Unido-Londres.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Antonio Jesús Nebro Urbaneja.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Ángeles Martín Reyes.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Pablo Pérez López.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José García Antón Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear.
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Elías Torres Tur, en el Área de Conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Luis Navarro Herrero Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas Computadores y Automática.
Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Francisco José Valero Chuliá Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Francisco Torres Torres, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Alberto Aguasca Solé, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Luisa Vera Tenza, en el área de conocimiento «Óptica».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Juan Manuel O?Callaghan Castella, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don Pedro Baringo Sabater, en el área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Fernando Alfredo Hurtado Díaz, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Juan Manuel Moreno Aróstegui, en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Francisco Javier Fábregas Cánovas, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don José Luis Mateo Martínez, en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», a don Augusto Beléndez Vázquez.
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Universidad de La Coruña, por la que se convoca concurso público para la provisión de diversas plazas de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión (Relaciones Institucionales), convocadas por Resolución de 25 de septiembre de 1995.
Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se hace pública la designación de las Comisiones que resolverán los concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.
Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran los miembros de la Comisión que ha de juzgar el concurso para la provisión de una vacante de plaza vinculada incluida en el concierto suscrito entre esta Universidad y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convocan concursos para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 2 de octubre de 1996, por la que se convocaban a concurso plazas de los cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en la de 18 de julio de 1996, que hacia publica la composición de las Comisiones juzgadoras de concursos para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.
Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se autoriza el cambio de titularidad y denominación del centro privado concertado de Educación Especial «San Luis Gonzaga» por la de «Gil Gayarre».
Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se aprueba la rectificación de la Orden de 30 de julio de 1996, en lo que al centro de Educación Especial «Peripatos», de Madrid, se refiere, dejando sin efecto la extinción de su autorización.
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se modifica la autorización, por reducción de tres unidades, al centro de Educación Especial «Nuestra Señora de la Esperanza», de Getafe (Madrid).
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se modifica la autorización, por ampliación de dos unidades de Educación Especial Infantil, al centro «Ángel de la Guarda», de Bernueces-Gijón (Asturias).
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza el cambio de titularidad de los centros privados de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria «Parra», de Murcia.
Orden de 18 de octubre de 1996 por la que se autoriza el cambio de titularidad de los centros privados de Educación Infantil y Educación Primaria «Lastra», de Mieres (Asturias).
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza el cese de actividades a los centros privados de Educación Primaria y de Bachillerato «Seminario Menor Virgen del Camino», de la Virgen del Camino (León).
Orden de 18 de octubre de 1996 por la que se rectifica la de 4 de octubre de 1996, que modificaba la autorización del centro privado de Educación Primaria «Tajamar».
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se modifica la actual autorización del centro privado «Divina Providencia», de Tordesillas (Valladolid).
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «Claret», de Aranda de Duero (Burgos).
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «Jesús Maestro», de Madrid.
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza, definitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «San Viator», de Huesca.
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza, definitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «Jardín de África», de Santander (Cantabria).
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se modifica la autorización del centro privado de Educación Secundaria «Nuestra Señora del Carmen», de León.
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «Virgen del Carmen», de Palma de Mallorca (Baleares).
Orden de 15 de noviembre de 1996 que rectifica a la Orden de 4 de octubre de 1996, por la que se autorizaba, definitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «Hermanas Angélicas», de Palencia.
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza el cambio de denominación específica del centro privado de Educación Secundaria denominado «Seminario Menor Padre Urdaneta», de Guadalajara, por el de «Seminario Menor Agustiniano».
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se extingue la autorización, por cese de actividades, con efectos desde el inicio del curso escolar 1996/1997, del centro privado de Formación Profesional de Primer Grado «Catón», de Santander (Cantabria).
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 1995 por la que se autorizaba la apertura y funcionamiento del centro de Formación Profesional Específica «Centro de Enseñanza y Perfeccionamiento Gabilondo», de Valladolid, especificando los ciclos formativos que el centro impartirá y autorizando la impartición de enseñanzas en doble turno.
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro de Formación Profesional Específica «Escuela Familiar Agraria Las Fuentes», de Nalda (La Rioja).
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro de Formación Profesional Específica «Centro de Estudios Técnicos Palencia», de Palencia.
Orden de 14 de noviembre de 1996 por la que se modifica la de 28 de noviembre de 1991, que autoriza la apertura y funcionamiento del centro de Formación Profesional específica «Escuela de Capacitación Agraria de Cogullada», de Zaragoza, especificando los ciclos formativos que el centro impartirá y autorizando la impartición de enseñanzas en doble turno.
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se deniega el cambio de domicilio del centro homologado del Área Técnico Práctica de la Rama Peluquería y Estética, Profesión Estética de Formación Profesional de Primer Grado «Academia de Estética Eugenia», de Torrelavega (Cantabria).
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se revoca la autorización por cese de actividades, con efectos desde el inicio del próximo curso escolar 1997/1998, del centro homologado en el Área Técnico Práctica de la Rama de Peluquería y Estética, Profesión Estética de Formación Profesional de Primer Grado «Academia de Estética Eugenia», de Torrelavega (Cantabria).
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se autoriza el cese de actividades al centro privado de Educación Secundaria denominado «Yago College Portsmouth», de Southsea-Hants (Reino Unido).
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Bonifacio Sotos» para el Instituto de Educación Secundaria de Casas Ibáñez (Albacete).
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Santo Domingo de Guzmán» para el Instituto de Educación Secundaria de Lerma (Burgos).
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Valentin Turienzo» para el Instituto de Educación Secundaria de Colindres (Cantabria).
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Marismas» para el Instituto de Educación Secundaria, antiguo Instituto de Formación Profesional de Santoña (Cantabria).
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Zapatón» para el Instituto de Educación Secundaria, antiguo Instituto de Formación Profesional número 2, de Torrelavega (Cantabria).
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica de «Los Olivos», para el Instituto de Educación Secundaria de Mejorada del Campo (Madrid).
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza el uso para la discriminación horaria tipos 3, 4 y 5, y de medida y control del sistema de interrumpibilidad, del equipo marca «Eliop», modelo Elitax-4/INT, fabricado por «Eliop, Sociedad Anónima».
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso de apelación número 1.315/1987, del Tribunal Supremo, interpuesto por «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima», contra sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 181/1984.
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso de apelación número 618/1993 del Tribunal Supremo, interpuesto por la Administración General del Estado, contra sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 61/1984.
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/416/1996 y se emplaza a los interesados en el mismo.
Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/147/1996, y se emplaza a los interesados en el mismo.
Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/138/1996, y se emplaza a los interesados en el mismo.
Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/121/1996, y se emplaza a los interesados en el mismo.
Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 4/592-A/1996 y se emplaza a los interesados en el mismo.
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/718/1990, interpuesto por don Simón Martínez Bembibre.
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/727/1990, interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 256/1994, interpuesto por «Automáticos del Manzanares, Sociedad Anónima».
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/7.427/1992, interpuesto por don Pedro Pinedo Arza.
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/278/1994, interpuesto por don Jerónimo Menéndez Menéndez.
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/1.256/1991, interpuesto por don Francisco de Paula González Martín Moré y otro.
Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/753/1994, interpuesto por don Juan Marañón Cámara.
Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a la baja de determinada Agencia de Valores en los Registros correspondientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del escudo heráldico del Municipio de Fuenterroble de Salvatierra.
Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del escudo heráldico del Municipio de Miranda del Castañar.
Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación de la bandera del Municipio de Tordillos.
Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del escudo heráldico del Municipio de Valdelacasa.
Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Rafael Heras Rodríguez.
Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero Químico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, dependiente de esta Universidad.
Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, dependiente de esta Universidad.
Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, dependiente de esta Universidad.
Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, dependiente de esta Universidad.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato de reparación y puesta a punto de los equipos y material de supervivencia.
Resolución de la Delegación Provincial de Baleares, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la contratación del servicio de limpieza en el edificio sede de la Gerencia del Catastro en Baleares.
Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de la sede de la Dirección Provincial en Córdoba del Ministerio de Fomento, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997, por el sistema abierto de concurso.
Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia la contratación del servicio de seguridad en las instalaciones del Ministerio de Fomento, en el edificio sito en la avenida de Portugal, número 81, y en la calle Fruela, 3 y 6, año 1997, por el sistema abierto de concurso.
Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia la contratación del servicio de lavandería del Ministerio de Fomento, sito en el paseo de la Castellana, número 67, de 1 de enero a 31 de diciembre de 1997, por el sistema abierto de concurso.
Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento, sito en calle Josefa Valcárcel, número 11, en Madrid, de 1 de enero a 31 de diciembre de 1997, por el sistema abierto de concurso.
Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de la sede de la Dirección Provincial en Barcelona del Ministerio de Fomento, periodo entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 1997, por el sistema abierto de concurso.
Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros por la que se hace pública la adjudicación de una embarcación rígida cabinada.
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta sobre modificación de fecha en concurso de suministros.
Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por la que se convocan concursos de suministros.
Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia licitación de contratos de suministros.
Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia licitación de contratos de suministros.
Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia licitación de contratos de suministros.
Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia licitación de contratos de suministros.
Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia licitación de contratos de suministros.
Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia licitación de contratos de suministros.
Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia licitación de contratos de suministros.
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de obras.
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes.
Otros anuncios oficiales
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid