Real Decreto 1676/1997, de 31 de octubre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Eduardo Carrión Moyano.
Real Decreto 1707/1997, de 7 de noviembre, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don Rafael Fluiters Casado.
Acuerdo de 11 de noviembre de 1997 por el que se modifica la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña María Dolores Mondelo García.
Real Decreto 1741/1997, de 20 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez como Embajador de España en Bosnia y Herzegovina.
Real Decreto 1742/1997, de 20 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José María Otero de León como Embajador de España en la República de Guinea Ecuatorial.
Real Decreto 1743/1997, de 20 de noviembre, por el que se designa a don José Ángel López Jorrín Embajador de España en Bosnia y Herzegovina.
Real Decreto 1744/1997, de 20 de noviembre, por el que se designa a don Jacobo González-Arnao Campos Embajador de España en la República de Guinea Ecuatorial.
Real Decreto 1745/1997, de 20 de noviembre, por el que se designa a don Miguel Ángel Carriedo Mompín Embajador de España en el Reino de Lesotho.
Real Decreto 1746/1997, de 20 de noviembre, por el que se designa a don José María otero de León Embajador de España en la República del Senegal.
Real Decreto 1747/1997, de 20 de noviembre, por el que se designa a don Antonio Segura Morís Embajador de España en la República de Singapur.
Real Decreto 1748/1997, de 20 de noviembre, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de División don Eduardo González-Gallarza Morales.
Real Decreto 1749/1997, de 20 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Francisco José Gómez Carretero.
Real Decreto 1750/1997, de 20 de noviembre, por el que se promueve al empledo de Sargento Primero del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra (Artillería), con carácter honorífico y a título póstumo, al Sargento don Enrique Veigas Fernández.
Real Decreto 1751/1997, de 20 de noviembre, por el que se nombra General Jefe del Mando Aéreo del Estrecho al Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don Eduardo González-Gallarza Morales.
Orden 430/39198/1997, de 14 de noviembre, por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Antonio Béltrán Doña, como Agregado de Defensa y Aéreo a la Embajada de España en Marruecos.
Orden 430/39199/1997, de 14 de noviembre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José Arnoldo Mediavilla Nieto como Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno X» y Comandante Militar de Córdoba.
Orden 430/39200/1997, de 14 de noviembre, por la que se dispone el nombramiento como Presidente de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cuartel General de la Armada, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada, don Álvaro Montesino Sobrino.
Orden de 10 de noviembre de 1997, sobre declaración de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado de Málaga, de don Félix Gómez-Guillamón Maraver, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Orden de 28 de octubre de 1997 por la que nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto (convocatoria de 27 de diciembre de 1995) a los opositores que por aplazamiento han realizado la prueba de aptitud física y el reconocimiento médico.
Orden de 13 de noviembre de 1997 por la que se resuelve parcialmente convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo vacante, por el sistema de libre designación.
Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se acepta la renuncia presentada por doña Josefa Lleonart Orri, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con pérdida de todos los derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo.
Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se prorroga la adscripción temporal de Maestros en el colegio «Miguel de Cervantes» de Sao Paulo (Brasil).
Orden de 10 de noviembre de 1997 por la que se corrigen errores en la Orden de 29 de julio de 1997, por la que se nombra funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 28 de febrero de 1996.
Corrección de erratas de la Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 7 de marzo de 1996 por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Oficialía Mayor, clase 1.ª, del Ayuntamiento de León, de libre designación, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Corrección de erratas de la Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social.
Real Decreto 1752/1997, de 20 de noviembre, por el que se nombra a don Federico Plaza Piñol Director general de Farmacia y Productos Sanitarios.
Orden de 10 de noviembre de 1997 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 12 de septiembre de 1997.
Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se finaliza la resolución del concurso de méritos, referencia G1/97, convocado por Orden de 4 de julio de 1997, resuelto parcialmente por Orden de 30 de octubre de 1997.
Corrección de errores de la Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se resuelve parcialmente el concurso de méritos referencia G1/97, convocado por Orden de 4 de julio de 1997.
Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña Natalia Juristo Juzgado Catedrática de Universidad, área de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial».
Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Ramón Paniagua Soto Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Historia del Arte».
Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticas de Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica» a las aspirantes que se indican.
Corrección de errores de la Resolución de 10 de septiembre de 1997, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de «Cirugía» vinculada con la plaza de facultativo especialista de Cirugía General y Aparato Digestivo, a don Jacinto García García.
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Universidad «Rovira i Virgili», de Tarragona, por la que se nombran diversos Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid