Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Lugo don Gervasio Dositeo Fernández López, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Llíria don Miguel Roca Falcó, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden 430/38453/1999, de 23 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Ramón García Ruiz como Segundo Jefe del Mando Aéreo del Estrecho, Jefe del Sector Aéreo de Sevilla y Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo del Estrecho.
Resolución 452/38452/1999, de 22 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que queda sin efecto el nombramiento de un alumno para la enseñanza militar de formación para militar de complemento del Cuerpo General del Ejército del Aire.
Orden de 15 de septiembre de 1999 por la que se hace pública la adjudicación de determinados puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (13/99).
Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se dispone el cese de don Ricardo Pérez Yuste como Delegado Especial de Economía y Hacienda en La Rioja.
Orden de 23 de septiembre de 1999 por la que se dispone el nombramiento de don Miguel Ruiz León como Delegado Especial de Economía y Hacienda en La Rioja.
Resolución de 23 de septiembre de 1999, del Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudican plazas, por el procedimiento de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en el organismo.
Orden de 14 de septiembre de 1999 por la que se resuelve la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo anunciada por Orden de 9 de junio de 1999.
Orden de 17 de septiembre de 1999 por la que se acuerda el cese de don Francisco Durbán Carmona como Subdirector general de Regadíos e Infraestructuras Agrarias.
Orden de 17 de septiembre de 1999 por la que se acuerda el cese de don Eloy Ramos Rodríguez como Subdirector general de Formación e Innovación.
Orden de 13 de septiembre de 1999 por la que se acuerda el cese de don Rafael Oliver Ypiens como Secretario general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se clasifica a don Juan Ángel Torres Castro como funcionario de carrera de la Escala, a extinguir, de Administrativos de la suprimida AISS.
Resolución de 17 de septiembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, por el sistema de promoción interna.
Orden de 22 de septiembre de 1999 por la que se resuelve concurso específico referencia 8E/99 convocado por Orden de 12 de julio de 1999.
Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Presidencia, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo convocados para ser provistos, por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados de fecha 28 de diciembre de 1998 por el que se convocaban a concurso de traslados plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.
Resolución de 6 de septiembre de 1999, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María Mercedes López Fernández Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Tecnología de los Alimentos».
Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial» del Departamento de Computación a don Miguel José Rodríguez Rubio.
Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña María Mercedes Gómez-Ferrer Lozano Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Historia del Arte».
Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don José Emilio Boscá Mares Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid