Resolución de 30 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace pública la plantilla orgánica de Secretarios judiciales, Médicos Forenses, Técnicos Facultativos, Secretarios de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.
Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo interpuesto por don Antonio Fernández García, en nombre de «Aficoex, Sociedad Limitada», contra la certificación del Registrador Mercantil Central, don José Luis Benavides del Rey, con relación a la denominación solicitada de «Aficoex, Sociedad Limitada».
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Inversiones Pinna, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Marbella, número 2, don Pedro Luis Martínez Casto, a practicar una anotación preventiva de demanda en virtud de apelación del recurrente.
Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Inversiones Pinna, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad interino de Marbella, número 3, don Pedro Luis Martínez Casto, a practicar una anotación preventiva de demanda en virtud de apelación del recurrente.
Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Francesc Adam Arniges, en nombre de «Cosmética Barcelonesa, Sociedad Limitada», contra la negativa del Registrador mercantil de Barcelona número VI, don José Antonio Rodríguez del Valle Iborra, a inscribir una escritura de modificación de Estatutos.
Resolución de 22 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo interpuesto por don Gerrard Caine, contra la negativa del Registrador mercantil de Barcelona XI, don Heliodoro Sánchez Rus, a inscribir un acta de notificación de revocación de poderes.
Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña María del Carmen Ruano Martínez, frente a la negativa de la Registradora de la Propiedad de Granada número 2, doña Pilar Lidueña Gómez, a inscribir una escritura de elevación a escritura pública de contratos privados de compraventa en virtud de apelación de la Registradora.
Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid, don José Picón Martín, contra la negativa del Registrador Mercantil de Asturias, don Eduardo López Ángel a inscribir una escritura de nombramiento de cargos, aumento de capital, suscripción y desembolso de acciones y modificación de Estatutos de una sociedad anónima.
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Marbella, don Manuel Tejucas Pendas, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dicha ciudad, número dos, don Pedro Luis Martínez Casto, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva en virtud de apelación del señor Registrador.
Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Paseo del Sol, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Fuengirola, número 1, don Antonio Hueso Gallo, a inscribir una escritura de compraventa en virtud de apelación del recurrente.
Resolución de 4 de junio de 1999, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 03/0000319/1999, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Resolución de 4 de junio de 1999, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 03/0000359/1999, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Resolución de 4 de junio de 1999, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 03/0000317/1999, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Resolución de 4 de junio de 1999, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 03/0000111/1999, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Real Decreto 1058/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Alfonso Mosquera Areces.
Real Decreto 1059/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José Javier Arregui Asta.
Real Decreto 1060/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Tomás Clavijo de la Torre.
Real Decreto 1061/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Falcó Masot.
Real Decreto 1062/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José María Gardeta Arnal.
Real Decreto 1063/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro Herguedas Carpio.
Real Decreto 1064/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Blas Oliver Iguacel.
Real Decreto 1065/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Jorge Ortega Martín.
Real Decreto 1066/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José Ignacio Pastor Iglesias.
Real Decreto 1067/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Íñigo Pérez Navarro.
Real Decreto 1068/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Félix Sánchez Gómez.
Real Decreto 1069/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra don Manuel García Moya.
Real Decreto 1070/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Juan Martínez Pelluch.
Real Decreto 1071/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Arturo Yáñez Peinado.
Real Decreto 1072/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don Ricardo Martínez Grande.
Real Decreto 1073/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada Veterinario del Cuerpo Militar de Sanidad don Enrique Tabanera del Real.
Real Decreto 1074/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don José Fernando Abós Coto.
Real Decreto 1075/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don José Delgado Delgado.
Real Decreto 1076/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Rector de la Universidad «Carlos III» de Madrid don Gregorio Peces-Barba Martínez.
Real Decreto 1077/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Rector de la Universidad de Granada don Lorenzo Morillas Cueva.
Real Decreto 1078/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Presidente de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles don Miguel Corsini Freese.
Real Decreto 1079/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, a don Gunnar Simon.
Real Decreto 1080/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel Marco Franco.
Real Decreto 1081/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Porfirio Carlos Moreno Sierra.
Real Decreto 1082/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Daniel Romero Iglesias.
Real Decreto 1083/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Real Decreto 1084/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Sierra Campos.
Real Decreto 1085/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Ángel Tafalla Balduz.
Real Decreto 1086/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Jaime Fernández Pampillón.
Real Decreto 1087/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Abelardo José Gutiérrez de Labra.
Real Decreto 1088/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid don José Ramón Casar Corredera.
Real Decreto 1089/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Arzobispo Castrense don José Manuel Estepa Llaurens.
Real Decreto 1090/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Antonio Beltrán Doña.
Real Decreto 1091/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Pedro Luis Aldea Gracia.
Real Decreto 1092/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Caballero Sánchez.
Real Decreto 1093/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Antonio García Lozano.
Real Decreto 1094/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Ramón García Ruiz.
Real Decreto 1095/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan Luis Ibarreta Manella.
Real Decreto 1096/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don Francisco Cano Martínez.
Real Decreto 1097/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don Francisco Morales Vargas.
Real Decreto 1098/1999, de 18 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don Juan Antonio Martínez-Esparza Valiente.
Resolución de 24 de mayo de 1999, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre dicho ente y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la recaudación, en vía ejecutiva, de los ingresos de derecho público propios de esta última.
Resolución de 21 de mayo de 1999, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Cataluña para la realización del Censo Agrario 1999.
Orden de 18 de mayo de 1999 de autorización para el ejercicio de la actividad aseguradora privada en el ramo de vida y de inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras a la entidad «Atlántico Vida, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros».
Orden de 24 de mayo de 1999 de revocación a la entidad «Atlántida Médica de Especialidades, Sociedad Anónima de Seguros», de la autorización administrativa para operar en el ramo de asistencia y posterior inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras de la mencionada revocación.
Orden de 25 de mayo de 1999 de autorización y de inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras a la entidad «Caja España Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
Resolución de 12 de junio de 1999, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 24 de junio de 1999.
Resolución de 16 de junio de 1999, de la Dirección General de Comercio Interior, por la que se modifica la Resolución de 21 de mayo de 1999, que convoca los Premios Nacionales relacionados con el comercio interior.
Corrección de errores de la Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se convocan pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional.
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio «Instituto de Gestión Técnica de Calidad, Sociedad Limitada», sito en Inca (Baleares), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del laboratorio «Bureau Veritas Española, Sociedad Anónima», sito en Vistabella, La Cuesta, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del laboratorio «Tecnicontrol Castellón, Sociedad Limitada», sito en Vall D'Uxó (Castellón), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio de ensayos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, sito en Alicante, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio «Centro de Estudios de Materiales y Control de Obras, Sociedad Anónima» (CEMOSA), sito en Torredelcampo (Jaén), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del laboratorio «Intercontrol Levante, Sociedad Anónima», sito en Valencia, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 3503/99 al 3516/99.
Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 3517/99 al 3530/99.
Resolución de 3 de junio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 3531/99 al 3544/99.
Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se autoriza la transformación de una unidad de Educación Básica en una de Educación Infantil en el centro privado concertado de Educación Especial denominado «Araya», de Madrid.
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se autoriza la ampliación de una unidad de Educación Básica y una de Formación Profesional Especial en el centro privado concertado de Educación Especial, denominado «Virgen de la Esperanza», de Yecla (Murcia).
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización por ampliación de dos unidades del segundo ciclo de Educación Infantil, en el centro privado denominado «Montpellier», de Madrid.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización por ampliación de una unidad del segundo ciclo de Educación Infantil en el centro privado denominado «Pureza de María», de Madrid.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización por ampliación de tres unidades del segundo ciclo de Educación, en el centro privado denominado «Liceo Castilla», de Burgos.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil denominado «Maristas Champagnat», de León.
Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización del centro privado de Educación Infantil denominado «Cristo Crucificado», de Santo Ángel (Murcia), por ampliación de la capacidad de las unidades autorizadas de segundo ciclo.
Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro de Educación Infantil incompleto denominado «Niro», de Madrid.
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización del centro privado de Educación Infantil, denominado «Virgen de las Candelas», de Astorga (León), por ampliación de tres unidades de Primer Ciclo y reducción de una unidad de Segundo Ciclo.
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización del centro de Educación Infantil, denominado «Amor de Dios», de Arévalo (Ávila), por ampliación de una unidad de Segundo Ciclo.
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil, denominado «Divina Infantita», de Melilla.
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil, denominado «Tato's», de las Matas-Las Rozas de Madrid (Madrid).
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se modifica la autorización por ampliación de una unidad de Educación Infantil de segundo ciclo y dos unidades de Educación Primaria en los centros privados denominados «Montealto», de Madrid.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza el cambio de denominación específica de los centros privados de Educación Infantil denominado «Santa Luisa de Marillac» y Educación Primaria denominado «San Rafael Arcángel», de Madrid, por la de «San Rafael Arcángel-Santa Luisa».
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil denominado «Nuestra Señora de las Mercedes» y el centro de Educación Primaria «La Sagra y Nuestra Señora de las Mercedes», sitos en Illescas (Toledo).
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se aprueba la extinción de la autorización, por cese de actividades docentes, de los Centros Privados de Educación Infantil y Primaria denominados «San José», de Madrid.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se modifica la autorización, por ampliación de dos unidades de Educación Primaria, en el centro privado denominado «Claret», de Madrid.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del centro de Educación Secundaria «Nuestra Señora de la Asunción y San José Artesano», sito en Burgos, por ampliación de enseñanzas.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Específica «Dirac», sito en Valladolid.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Específica «Centro de Formación Geninfor», sito en Avilés (Asturias).
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la autorización por cese de actividades del Centro de Formación Profesional de Primer y Segundo Grado «Centro Europeo de Tecnología Administrativa» (EUROCENTA), sito en Madrid.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la autorización por cese de actividades del centro de Formación Profesional de primer grado «Cambridge», sito en Madrid.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro de Formación Profesional Específica «Fundación Revilla-Gigedo», sito en Gijón (Asturias).
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la autorización por cese de actividades de la Sección de Formación Profesional de Primer Grado «Sagrado Corazón de María», sito en Palencia.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la autorización por cese de actividades de la Sección de Formación Profesional de primer grado «Nuestra Señora de los Ángeles», sita en Sangonera la Verde (Murcia).
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la autorización, por cese de actividades, del centro de Formación Profesional «Plus Ultra», sito en Madrid.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Específica «Herma», sito en Murcia.
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Específica Academia CEI, sito en Murcia.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se autoriza al centro docente extranjero denominado «Orgaz Nursery School», sito en Madrid, para impartir enseñanzas del sistema educativo británico, para alumnos españoles y extranjeros, equivalentes al primero y segundo ciclo de la Educación Infantil.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se autoriza al Centro Docente extranjero denominado «Montessori School El Enebral», sito en Collado Villalba (Madrid), la ampliación de enseñanzas para impartir los cursos Year 5 y Year 6 del sistema educativo británico para alumnos españoles y extranjeros y la supresión de la provisionalidad a que se referían las Órdenes de 15 de septiembre de 1995 y 11 de octubre de 1996.
Orden de 26 de mayo de 1999 por la que en ejecución de sentencia se aprueba que el Centro Docente Privado «El Tomillar», de Badajoz, acceda al régimen de conciertos educativos.
Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se aprueba la denominación específica de «Carthago Spartaria» para el Instituto de Educación Secundaria de La Palma (Murcia).
Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se aprueba la denominación específica de «Rector Don Francisco Sabater García» para el Instituto de Educación Secundaria de Cabezo de Torres (Murcia).
Resolución de 10 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve la convocatoria de plazas para profesores visitantes bilingües en Centros Escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 1999/2000.
Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo de colaboración entre la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para el desarrollo y ejecución del Programa de Fomento del Empleo Agrario en zonas rurales deprimidas y del Acuerdo para el empleo y la Protección Social Agrarios.
Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Instituto Nacional de Empleo (INEM) que desarrolla el acuerdo de traspaso de la gestión de la Formación Profesional Ocupacional a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del XVI Convenio Colectivo de la empresa «Compañía Roca-Radiadores, Sociedad Anónima».
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Swedish Match Fósforos España, Sociedad Anónima».
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo del grupo de empresas «Comercial Nicasio, Sociedad Limitada», y «Eclud, Sociedad Limitada».
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo sobre la regulación de los procesos de reordenación societaria y reorganización empresarial del grupo Endesa.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acta en la que contienen los acuerdos sobre tablas salariales y modificación del Convenio Colectivo Estatal para las empresas de Frío Industrial.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo del Sector del Comercio al por Mayor e Importadores de Productos Químicos, Industriales y de Droguería, Perfumería y anexos.
Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Vending Navarra, Sociedad Anónima», para 1998 y 1999.
Orden de 3 de junio de 1999 por la que se convoca concurso para la adjudicación de 345 plazas de alojamiento en la Residencia Universitaria «Colegio de Oviedo», de la Universidad de Salamanca para el curso académico 1999-2000.
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General de Industrias y Tecnologías de la Información, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 1998 del Programa 722C de Calidad y Seguridad Industrial.
Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca «Renault», modelo ET-60 M4, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 XE, versión 2RM y cuatro más que se citan.
Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca «Kubota», modelo SFM-F90, tipo bastidor de dos postes atrasado, válido para los tractores marca «Kubota», modelo M 8200 DT, versión 4RM y uno más que se cita.
Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Dirección General de Agricultura, por la que se concede el título de «Productores de Plantas de Vivero» con carácter provisional a distintas entidades y personas.
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de planes de formación continua acogidos al 2.º Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas, de 23 de diciembre de 1996.
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 326/1999.
Orden de 9 de junio de 1999 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y por la que otras especies se excluyen o cambian de categoría.
Resolución de 21 de junio de 1999, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 21 de junio de 1999, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.
Comunicación de 21 de junio de 1999, del Banco de España, por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.
Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 411/1999, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 106/1999, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid.
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Tornell SAC», con contraseña J-367, saco de papel multihoja y bolsa interior de plástico resistente al agua, marca y modelo «Tornell SAC» número 010, para el transporte de mercancías peligrosas.
Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologación del siguiente producto, fabricado por «Bilcam, Sociedad Anónima», bidón de plástico de tapa móvil (1H2), marca y modelo, «Bilcam» IP-60, para el transporte de mercancías peligrosas.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una modificación al plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Derecho.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una modificación al plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una modificación al plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Humanidades.
Resolución de 3 de junio de 1999, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una modificación obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Resolución de 3 de junio de 1999, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una modificación al plan de estudios conducente a la obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Resolución de 12 de junio de 1999, del Consejo de Universidades, por la que se hacen correcciones al anexo del Acuerdo de 18 de mayo de 1999, de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, por el que se resuelven las solicitudes de establecimiento de límites de admisión de alumnos de nuevo ingreso presentadas por las Universidades para el curso 1999-2000.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid